Connie Hedegaard Koksbang
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN AF 28. MAJ 1948 (Reel ejer) |
Største overskud: | 32.756.000' DKK KIRKBI A/S (2021) |
Største underskud: | -139.199' DKK DOVISTA A/S (2021) |
Største egenkapital: | 139.504.000' DKK KIRKBI A/S (2022) |
Største gæld: | 9.053.000' DKK VELUX A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.311 årsværk hos VELUX A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN AF 28. MAJ 1948 (24 år 11 måneder) |
Seed: 821888281
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1999 ved FONDEN AF 28. MAJ 1948 i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Connie Hedegaard Koksbang nu besiddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2016 viste et overskud på 361' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CH-Copenhagen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
KIRKBI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2022 -
DANFOSS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2016 -
Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 29.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Cadeler A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
Fonden Constructive Foundation
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
KIRKBI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Connie har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,92% -
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,92% -
Reel ejer
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,92% -
Reel ejer
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,92% -
Reel ejer
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,92%
Connie Hedegaard Koksbang er desuden ejer af 3 holdingselskaber VKR Newco A/S (81,92%), VV PRIVATE EQUITY HOLDING ApS (82,32%) og VELUX NewCo A/S (81,92%).
Se også koncerndiagram for Connie Hedegaard Koksbang, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Connie Hedegaard Koksbang har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved KIRKBI A/S der præsenterede et overskud på 16.407.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping der præsenterede et underskud på 14.272' DKK.
Connie har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2016 til i dag hos DANFOSS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.407.000' DKK (KIRKBI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.249' DKK (AS Solvarmeservice A/S (Nu: AS Solvarmeservice ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 136.087.000' DKK (KIRKBI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 600' DKK (AS Solvarmeservice A/S (Nu: AS Solvarmeservice ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Connie' netværk er Eva Zeuthen Bentsen.