Torben Ellersgaard Basse
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPERBRUGSEN HØRNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.951' DKK SUPERBRUGSEN HØRNING (2020) |
Største underskud: | -4.091' DKK JYLLAND DETAIL A/S (Nu: Datoselskabet af 9. oktober 2023 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 71.001' DKK SUPERBRUGSEN HØRNING (2023) |
Største gæld: | 39.239' DKK SUPERBRUGSEN HØRNING (2015) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos SUPERBRUGSEN HØRNING (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SUPERBRUGSEN HØRNING (20 år 6 måneder) |
Seed: 1634971366
Karrieren I Danmark startede i 2004 ved SUPERBRUGSEN HØRNING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Torben Ellersgaard Basse nu bestreddet i 20 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor supermarkeder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.684' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SUPERBRUGSEN HØRNING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
JYLLAND DETAIL A/S (Nu: Datoselskabet af 9. oktober 2023 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022 -
JYLLAND DETAIL A/S (Nu: Datoselskabet af 9. oktober 2023 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010 -
SUPERBRUGSEN HØRNING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2004
Registreringsdato: 22.03.2004
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2010 - 23.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Ellersgaard Basse har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved SUPERBRUGSEN HØRNING der præsenterede et overskud på 7.951' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved JYLLAND DETAIL A/S (Nu: Datoselskabet af 9. oktober 2023 A/S) der præsenterede et underskud på 4.091' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 6 måneder fra 2004 til i dag hos SUPERBRUGSEN HØRNING.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jens Freund Grøftehauge.