Tina Tving Stauning
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frederikssund Erhverv (Reel ejer) |
Største overskud: | 28.598' DKK NOVAFOS Holding A/S (2022) |
Største underskud: | -113.043' DKK NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Største egenkapital: | 10.978.772' DKK NOVAFOS Holding A/S (2022) |
Største gæld: | 5.308.585' DKK NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 357 årsværk hos NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Frederikssund Erhverv (28 år 5 måneder) |
Seed: 292268359
Det hele begyndte den dag i 1989 i Frederikssund Erhverv (tidligere Team Hornsherred-Frederikssund) i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Tina Tving Stauning i 28 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. oktober 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (19)
-
Novafos Vand Sjælsø A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
NOVAFOS A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Vand Gladsaxe A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Spildevand Rudersdal A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
NOVAFOS Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
VF Carbon Capture A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2023 -
Novafos Spildevand Frederikssund A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Spildevand Gladsaxe A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Spildevand Allerød A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Spildevand Hørsholm A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Vand Egedal A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Vand Gentofte A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Spildevand Gentofte A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Vand Rudersdal A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
VF Affaldsenergi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024 -
Novafos Spildevand Furesø A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Vand Frederikssund A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022 -
Novafos Spildevand Egedal A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (77)
-
VF Affaldsenergi A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
VF Carbon Capture A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2023
Registreringsdato: 25.03.2023 -
Fjordforbindelsen Frederikssund (Bestyrelsesmedlem)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022
Blå bog (fortsat)
Tina har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.05.1989 - 30.10.2017
Reel ejer
31.10.2017 - 25.04.2018
Reel ejer
26.06.2019 - 25.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Tina Tving Stauning har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NOVAFOS Holding A/S der præsenterede et overskud på 28.598' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NOVAFOS Holding A/S der præsenterede et underskud på 113.043' DKK.
Tina har i alt siddet i bestyrelsen hos 47 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 19 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2015 til 2022 hos Fjordforbindelsen Frederikssund.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.744' DKK (E.ON VARME DANMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 113.043' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.872.094' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 400' DKK (VF Carbon Capture A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Carsten Nystrup.