Jesper Ibæk Roe
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | YORK MARINE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 246.531' DKK BLEND A/S (Nu: DK COMPANY VEJLE A/S) (2021) |
Største underskud: | -119.979' DKK HOLDINGSELSKABET AF 24. FEBRUAR 2006 A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.516.740' DKK YORK REFRIGERATION ApS (Nu: JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 847.656' DKK YORK REFRIGERATION ApS (Nu: JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Brande 3. juli 2024 A/S (12 år 2 måneder) |
Seed: 180193764
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2002 ved YORK MARINE ApS (tidligere YORK REFRIGERATION, MARINE AND CONTROLS ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Ibæk Roe i 8 måneder, før stoppet den 7. marts 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af computere og andet it-udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JR Invest Holding 2019 ApS
Ejerandel: 100% -
JR Consultancy
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WATERMILL ApS UNDER KONKURS
Via JR Invest Holding 2019 ApS -
HOLDINGSELSKABET AF 24. FEBRUAR 2006 A/S UNDER KONKURS
Via WATERMILL ApS -
Brande 3. juli 2024 A/S UNDER KONKURS
Via HOLDINGSELSKABET AF 24. FEBRUAR 2006 A/S
Direktørposter (1)
-
JR Invest Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
MESSAGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (76)
-
HOLDINGSELSKABET AF 24. FEBRUAR 2006 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
WATERMILL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
BTX GROUP A/S (Nu: Brande 3. juli 2024 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
04.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.03.2013 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
29.04.2020 - 09.08.2024
Ejer
11.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via JR Invest Holding 2019 ApS -
Direktør
08.12.2011 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
18.03.2013 - 09.08.2024
Ejer
18.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via WATERMILL ApS
Jesper Ibæk Roe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JR Invest Holding 2019 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 881' DKK. Igennem holdingselskabet JR Invest Holding 2019 ApS har Jesper derfor også ejerandele i WATERMILL ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Ibæk Roe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jesper Ibæk Roe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved BTX GROUP A/S (Nu: Brande 3. juli 2024 A/S) der præsenterede et overskud på 53.799' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved HOLDINGSELSKABET AF 24. FEBRUAR 2006 A/S der præsenterede et underskud på 119.979' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til 2024 hos HOLDINGSELSKABET AF 24. FEBRUAR 2006 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 165.030' DKK (YORK REFRIGERATION ApS (Nu: JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.030' DKK (MESSAGE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.075.199' DKK (YORK REFRIGERATION ApS (Nu: JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 881' DKK (JR Invest Holding 2019 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Tim Lund Larsen.