Lars Hedal Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HALFAHEAD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.876' DKK TRILOGIK HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -12.484' DKK HEDAL KRUSE BROHUS A/S (Nu: HESEHUS A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 207.845' DKK QNTM Ecom SW BidCo ApS (2022) |
Største gæld: | 61.818' DKK HEDAL KRUSE BROHUS A/S (Nu: HESEHUS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos HEDAL KRUSE BROHUS A/S (Nu: HESEHUS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TRILOGIK HOLDING ApS (22 år 4 måneder) |
Seed: 1483932817
Lars Hedal Nielsen har bla. gået på Tietgen tilbage i 1991-1994, Syddansk Universitet / University of Southern Denmark tilbage i 1994-1997 & Syddansk Universitet / University of Southern Denmark tilbage i 1997-2001. Lars studerede følgende: International Marketing, de respektive steder.
Karrieren som leder startede i 2001 i HALFAHEAD ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Hedal Nielsen i 2 år, før fratrædelsen d. 3. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEDAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRILOGIK HOLDING ApS
Via HEDAL HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
TRILOGIK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2002 -
QNTM Ecom SW BidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
HESEHUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2007 -
HEDAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
QNTM Ecom SW BidCo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
HEDAL KRUSE BROHUS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HESEHUS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021 -
TRILOGIK HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2012
Registreringsdato: 20.02.2012
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. En karriere som har varet i mere end 22 år 10 måneder, har Lars bla. Arbejdet indenfor E-commerce, Online Marketing, Business Strategy, E-business og Marketing.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
18.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2002 - 12.02.2021
Direktør
05.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2017 - 24.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TRILOGIK HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 66.876' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HEDAL KRUSE BROHUS A/S (Nu: HESEHUS A/S) kunne fremvise et underskud på 12.484' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.484' DKK (HEDAL KRUSE BROHUS A/S (Nu: HESEHUS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 199.652' DKK (QNTM Ecom SW BidCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.131' DKK (TRILOGIK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Mattias Erik Holmström.