René Dines Hermand
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERMAND HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 240.554' DKK HERMAND HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -38.416' DKK eSoft BidCo A/S (Nu: Esoft BidCo A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 193.721' DKK HERMAND HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 178.073' DKK eSoft BidCo A/S (Nu: Esoft BidCo A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos ESOFT A/S (Nu: EFKT Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HERMAND HOLDING ApS (22 år 4 måneder) |
Seed: 243232465
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2002 hos HERMAND HOLDING ApS med titlen som Ejer og Direktør. René Dines Hermand erhvervede virksomheden HERMAND HOLDING ApS d. 25. april 2002. René har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har René nu bestreddet i 22 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 5.494' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HERMAND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Esoft HoldCo A/S
Via HERMAND HOLDING ApS -
Esoft BidCo A/S
Via Esoft HoldCo A/S -
Esoft Systems A/S
Via Esoft BidCo A/S -
EFKT Media ApS
Via Esoft Systems A/S -
EFKT Danmark A/S
Via Esoft Systems A/S -
ZIGNA ApS
Via Esoft Systems A/S -
Esoft International A/S
Via Esoft Systems A/S
Direktørposter (1)
-
HERMAND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2002
Tidslinje (32)
-
eSoft BidCo A/S (Nu: Esoft BidCo A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
eSoft HoldCo A/S (Nu: Esoft HoldCo A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
ESOFT SYSTEMS A/S (Nu: Esoft Systems A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024
Blå bog (fortsat)
René har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
25.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - 03.07.2024
Ejer
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via HERMAND HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - 03.07.2024
Ejer
08.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Esoft HoldCo A/S -
Direktør
19.06.2002 - 06.01.2009
Bestyrelsesmedlem
29.06.2006 - 21.12.2006
Direktør
27.03.2009 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
21.09.2010 - 03.07.2024
Reel ejer
20.10.2020 - 26.11.2020
Reel ejer
27.11.2020 - 31.05.2022
Ejerandel: 93,94% -
Direktør og Reel ejer
21.02.2007 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
21.09.2010 - 19.06.2017
Bestyrelsesmedlem
20.06.2017 - 31.05.2022
Ejerandel: 93,94%
René Dines Hermand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HERMAND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 193.721' DKK. Igennem holdingselskabet HERMAND HOLDING ApS har René derfor også ejerandele i Esoft HoldCo A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for René Dines Hermand, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
René Dines Hermand har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ESOFT A/S (Nu: Esoft Systems A/S) der præsenterede et overskud på 8.796' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos eSoft BidCo A/S (Nu: Esoft BidCo A/S) der præsenterede et underskud på 38.416' DKK.
René har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 2010 til 2024 hos Esoft Systems A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.494' DKK (HERMAND HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.466' DKK (eSoft BidCo A/S (Nu: Esoft BidCo A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 193.721' DKK (HERMAND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -110' DKK (THOBO-CARLSEN & PARTNERE A/S (Nu: THOBO-CARLSEN & PARTNERE APS)).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Ian Holmgaard.