Steen Zaulich
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Knuthenborgvej, Herning ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.975' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 5. MAJ 2014 ApS (2015) |
Største underskud: | -8.458' DKK CESM ApS (Nu: SOST holding ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 49.369' DKK AA EJENDOMME A/S (Nu: AA EJENDOMME 1 A/S) (2020) |
Største gæld: | 134.790' DKK AA EJENDOMME A/S (Nu: AA EJENDOMME 1 A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos Selskabet af 18.6.2021 ApS (Nu: CE Eyewear & Accessories ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SZ HOLDING, HERNING ApS (20 år) |
Seed: 94587253
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 i Knuthenborgvej, Herning ApS (tidligere AA EJENDOMSUDVIKLING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Zaulich i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 4. juli 2016.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 439' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KOMPL. VEJLE
Ejerandel: 10-14.99% -
SZ INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S
Via ApS KOMPL. VEJLE -
SZ HOLDING, HERNING ApS
Via SZ INVEST ApS -
AA PROPERTIES A/S
Via SZ HOLDING, HERNING ApS -
AA EJENDOMME 2 ApS
Via AA PROPERTIES A/S -
EJENDOMSSELSKABET ENGDAHLSVEJ 17, HERNING ApS
Via AA PROPERTIES A/S -
AA EJENDOMME 1 A/S
Via AA PROPERTIES A/S -
PROJEKTSELSKABET NAVERVEJ ApS
Via AA PROPERTIES A/S -
ZASA ApS
Via SZ INVEST ApS -
Knuthenborgvej, Herning ApS
Via ZASA ApS -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 9/9 1999
Via ZASA ApS -
KOUSTRUP MARK IV ApS
Via ZASA ApS -
PROJEKTSELSKABET DÆMNINGEN, HERNING ApS
Via ZASA ApS -
EJENDOMSSELSKABET AF 5. MAJ 2014 ApS
Via ZASA ApS -
FRIZA INVEST ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via ZASA ApS -
Silkeborg Sydbyen ApS UNDER KONKURS
Via FRIZA INVEST ApS -
JM af 15.9.2014 ApS
Via ZASA ApS -
Jordbærmarken II ApS
Via JM af 15.9.2014 ApS -
Friza Ejendomme ApS
Via ZASA ApS -
CE Eyewear & Accessories ApS
Via ZASA ApS
Direktørposter (15)
-
JM af 15.9.2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2014 -
PROJEKTSELSKABET DÆMNINGEN, HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2008 -
AA EJENDOMME 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2009 -
Friza Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2016 -
SZ INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2008 -
AA EJENDOMME 1 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2009 -
EJENDOMSSELSKABET ENGDAHLSVEJ 17, HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2009 -
ZASA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2014 -
CE Eyewear & Accessories ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
AA PROPERTIES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2010 -
SZ HOLDING, HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2004 -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 9/9 1999
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2018 -
Knuthenborgvej, Herning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2004 -
PROJEKTSELSKABET NAVERVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2007 -
EJENDOMSSELSKABET AF 5. MAJ 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2020
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Vestergade 2, Ikast
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.01.2024
Bestyrelsesposter (7)
-
SZ INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2022 -
AA EJENDOMME 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2010 -
SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.03.2022 -
ApS KOMPL. VEJLE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2023 -
ZASA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2022 -
AA PROPERTIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2009 -
Knuthenborgvej, Herning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2021
Tidslinje (106)
-
SELSKABET 30. DECEMBER 2013 ApS (Nu: FRIZA INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
Ejerforeningen Vestergade 2, Ikast
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Ejendomselskabet Vestergade 8, Struer ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023
Blå bog (fortsat)
Steen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer og Direktør
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør og Ejer
07.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ZASA ApS -
Direktør og Reel ejer
26.09.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70%
Steen Zaulich er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SZ INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.293' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne AA PROPERTIES A/S (70%), SZ HOLDING, HERNING ApS (100%) & ZASA ApS (70%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Steen Zaulich, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 9/9 1999 kunne offentliggøre et overskud på 9.324' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor CESM ApS (Nu: SOST holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 8.458' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.247' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 9/9 1999).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 794' DKK (Friza Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.390' DKK (AA EJENDOMME A/S (Nu: AA EJENDOMME 1 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -403' DKK (Selskabet af 18.6.2021 ApS (Nu: CE Eyewear & Accessories ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Anker Stensig Andersen.