Steen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROVISO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 441' DKK JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS (2023) |
Største underskud: | -85' DKK JENSEN EJENDOMME 2006 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.990' DKK JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS (2023) |
Største gæld: | 2.331' DKK JENSEN EJENDOMME 2006 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS (17 år 11 måneder) |
Seed: 1741136791
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2002 i PROVISO A/S (tidligere KR 331 A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Steen Jensen i , inden stoppet d. 28. juni 2002.
Virksomhedens branche var dengang indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JENSEN EJENDOMME 2006 ApS
Via JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS
Direktørposter (3)
-
JENSEN EJENDOMME 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2006 -
JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2006 -
ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018 -
GRÆNGE OG JENSEN 2006 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2012
Registreringsdato: 23.02.2012 -
ASTORRI OG JENSEN 2007 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2009
Registreringsdato: 22.12.2009
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
20.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
20.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.11.2006 - 23.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.04.2007 - 22.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.990' DKK. Igennem sit holdingselskab JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS har Steen dermed også ejerandele i JENSEN EJENDOMME 2006 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Steen Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS fremviste et overskud på 441' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor JENSEN EJENDOMME 2006 ApS fremviste et underskud på 85' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 441' DKK (JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.990' DKK (JENSEN EJENDOMME HOLDING 2006 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.519' DKK (JENSEN EJENDOMME 2006 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Lizzi Meyer Jensen.