Mads Hedelund
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HMM HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HMM HOLDING ApS (13 år 1 måned) |
Seed: 453147420
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 i HMM HOLDING ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mads Hedelund i 13 år 1 måned, inden stoppet d. 17. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. januar 2016.
Tidslinje (6)
-
Mads Hedelund (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019 -
Mads Hedelund (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016 -
HMM HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2015
Registreringsdato: 17.06.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2015 - 29.09.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.2016 - 08.11.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2014 - 17.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2002 - 17.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2002 til 2015 hos HMM HOLDING ApS.