Knud Buus Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUDEX HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.574' DKK JUDEX HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -3.332' DKK Amphi Systems A/S (Nu: Dedalus Amphi A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 16.964' DKK JUDEX HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 12.690' DKK Amphi Systems A/S (Nu: Dedalus Amphi A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos Amphi Systems A/S (Nu: Dedalus Amphi A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JUDEX HOLDING A/S (22 år 4 måneder) |
Seed: 742351973
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 ved JUDEX HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Knud Buus Pedersen nu besiddet i 22 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 118' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Buus Lanng Invest Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JUDEX HOLDING A/S
Via Buus Lanng Invest Aps -
Judex A/S
Via JUDEX HOLDING A/S -
TREAT SYSTEMS ApS
Via JUDEX HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
Dedalus Amphi A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2018 -
Buus Lanng Invest Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
JUDEX HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 15.04.2021 -
Judex A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 15.04.2021 -
Dedalus Amphi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
JUDEX DATASYSTEMER A/S (Nu: Judex A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
JUDEX HOLDING A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
JUDEX DATASYSTEMER A/S (Nu: Judex A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.04.2021
Registreringsdato: 14.04.2021
Blå bog (fortsat)
Knud har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.08.2018 - 14.04.2021
Bestyrelsesmedlem
16.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
13.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via JUDEX HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2011 - 31.03.2019
Ejer
01.04.2019 - 13.03.2020
Direktør
27.05.2020 - 14.04.2021
Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JUDEX HOLDING A/S landede et overskud på 26.574' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor JUDEX HOLDING A/S landede et underskud på 2.634' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.298' DKK (JUDEX DATASYSTEMER A/S (Nu: Judex A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.120' DKK (Amphi Systems A/S (Nu: Dedalus Amphi A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.546' DKK (JUDEX HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (Amphi Systems A/S (Nu: Dedalus Amphi A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Mads Lause Mogensen.