Lars Dyreborg Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALECTIA-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.604' DKK BIRCH & KROGBOE FONDEN (Nu: ALECTIA-FONDEN) (2015) |
Største underskud: | -34.006' DKK BIRCH & KROGBOE FONDEN (Nu: ALECTIA-FONDEN) (2016) |
Største egenkapital: | 142.778' DKK BIRCH & KROGBOE FONDEN (Nu: ALECTIA-FONDEN) (2015) |
Største gæld: | 6.178' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af F.L.Smidth fonden for diplomingeniørstuderende ved DTU (6 år 10 måneder) |
Seed: 1158319022
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2001 i ALECTIA-FONDEN (tidligere BIRCH & KROGBOE FONDEN) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Dyreborg Christoffersen i 5 år 2 måneder, inden stoppet d. 21. februar 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 22.604' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. april 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023
Tidslinje (5)
-
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
BIRCH & KROGBOE FONDEN (Nu: ALECTIA-FONDEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013 -
BIRCH & KROGBOE FONDEN (Nu: ALECTIA-FONDEN)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2007
Registreringsdato: 22.05.2007
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Dyreborg Christoffersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 952' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år fra 2007 til 2013 hos ALECTIA-FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 952' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.169' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.169' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jørgen Jensen.