Thomas Busk Stahl
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIGHTSHIP CHARTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64.086' DKK Maersk Broker Bulk Chartering A/S (Nu: MB Shipbrokers Bulk Chartering A/S) (2022) |
Største underskud: | -16.292' DKK LIGHTSHIP CHARTERING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 74.110' DKK Maersk Broker Bulk Chartering A/S (Nu: MB Shipbrokers Bulk Chartering A/S) (2022) |
Største gæld: | 145.307' DKK K/S ILVA, MALMØ (2015) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Maersk Broker Bulk Chartering A/S (Nu: MB Shipbrokers Bulk Chartering A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af THM INVEST ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 2063603394
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2002 i LIGHTSHIP CHARTERING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Busk Stahl i 13 år 3 måneder, inden stoppet d. 2. oktober 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor skibsmæglere. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 415' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THM INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SK EL & TEKNIK A/S
Via THM INVEST ApS -
SKG Ejendomme ApS
Via THM INVEST ApS -
Copenhagen Shipping Company P/S
Via THM INVEST ApS -
Komplementarselskabet Copenhagen Shipping Company ApS
Via THM INVEST ApS -
KV 18 A ApS
Via THM INVEST ApS
Direktørposter (4)
-
SKG Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2022 -
Copenhagen Shipping Company P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022 -
THM INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2008 -
Komplementarselskabet Copenhagen Shipping Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Copenhagen Shipping Company P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.08.2023 -
SK EL & TEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
Thomas Interim Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
THM INVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
Thomas Interim Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
01.09.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
19.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
05.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
13.06.2023 - 24.08.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.06.2008 - 23.08.2023
Direktør og Reel ejer
04.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Busk Stahl er desuden indehaver af holdingselskabet Komplementarselskabet Copenhagen Shipping Company ApS (30% ejerskab). Gennem holdingselskabet Komplementarselskabet Copenhagen Shipping Company ApS ejes der også andele i Copenhagen Shipping Company P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Busk Stahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S ILVA, MALMØ landede et overskud på 30.864' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LIGHTSHIP CHARTERING A/S landede et underskud på 16.292' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.523' DKK (Maersk Broker Bulk Chartering A/S (Nu: MB Shipbrokers Bulk Chartering A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 145' DKK (SKG Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.105' DKK (Maersk Broker Bulk Chartering A/S (Nu: MB Shipbrokers Bulk Chartering A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -43' DKK (SKG Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Søren Kjær Graulund.