Søren Tind Scherfig
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ørsted A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.966.000' DKK DANSK OLIE OG NATURGAS A/S (Nu: Ørsted A/S) (2018) |
Største underskud: | -19.026.000' DKK DANSK OLIE OG NATURGAS A/S (Nu: Ørsted A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 95.532.000' DKK DANSK OLIE OG NATURGAS A/S (Nu: Ørsted A/S) (2022) |
Største gæld: | 5.546.104' DKK Ørsted - Anholt Offshore A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos North Sea Energy Island A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af North Sea Energy Island A/S (3 år 3 måneder) |
Seed: 1796702467
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2002 hos Ørsted A/S (tidligere DANSK OLIE OG NATURGAS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Tind Scherfig i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 1. oktober 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen distribution af gas. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 19.026.000' DKK.
Direktørposter (10)
-
Ørsted Horns Rev I A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
NYSTED I A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2023 -
Ørsted Nearshore Wind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
Ørsted nr. 1 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2023 -
Ørsted Horns Rev 2 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
BORKUM RIFFGRUND I HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2024 -
North Sea Energy Island A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2021 -
Ørsted - Anholt Offshore A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
NSEI Partnership Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2023 -
Ørsted nr. 6 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024
Bestyrelsesposter (12)
-
North Sea Energy Island Partners P/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 17.03.2023 -
CI IV Kolga II Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2022 -
CI IV Kolga III Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2022 -
Ørsted Horns Rev I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2023 -
Ørsted Nearshore Wind ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2023 -
ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024 -
Ørsted nr. 1 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023 -
Ørsted Horns Rev 2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2023 -
BORKUM RIFFGRUND I HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2024 -
CI IV Kolga I Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2022 -
Ørsted - Anholt Offshore A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2023 -
CI IV Kolga IV Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2022
Ejendomme (5)
Tidslinje (32)
-
Ørsted nr. 6 2021 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK I/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Ørsted Greenland A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Tind Scherfig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Ørsted Horns Rev 2 A/S der præsenterede et overskud på 243.063' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos CI IV Kolga II Holding ApS der præsenterede et underskud på 7.115' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos CI IV Kolga I Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 243.063' DKK (Ørsted Horns Rev 2 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.026.000' DKK (DANSK OLIE OG NATURGAS A/S (Nu: Ørsted A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.791.000' DKK (DANSK OLIE OG NATURGAS A/S (Nu: Ørsted A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 400' DKK (North Sea Energy Island Partners P/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Martin Simon Méchali.