Henrik Lund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYKKETRONIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.921' DKK DYVEKE HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -1.037' DKK Traqnology ApS (2023) |
Største egenkapital: | 31.851' DKK DYVEKE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 10.588' DKK LYKKETRONIC A/S (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos LYKKETRONIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L+L HOLDING ApS (16 år 1 måned) |
Seed: 559154124
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 i LYKKETRONIC A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Lund Jensen i 9 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 8. maj 2015.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af computere og ydre enheder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.078' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L+L HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LYKKETRONIC A/S
Via L+L HOLDING ApS -
Traqnology ApS
Via LYKKETRONIC A/S -
Lykketronic Property ApS
Via LYKKETRONIC A/S
Direktørposter (4)
-
Lykketronic Property ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2021 -
DYVEKE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2018 -
L+L HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2008 -
LYKKETRONIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2015
Bestyrelsesposter (6)
-
Lykketronic Property ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
CONPLEKS INNOVATION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2018 -
Conpleks Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2017 -
Traqnology ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2022 -
Conpleks Robotech ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2018 -
LYKKETRONIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2015
Ejendomme (3)
Tidslinje (17)
-
Traqnology ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024 -
Traqnology ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Traqnology ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
13.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via LYKKETRONIC A/S -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Lund Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L+L HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.218' DKK. Igennem holdingselskabet L+L HOLDING ApS har Henrik derfor også ejerandele i LYKKETRONIC A/S (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Lund Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Lund Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i LYKKETRONIC A/S der præsenterede et overskud på 3.745' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Traqnology ApS der præsenterede et underskud på 1.037' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos LYKKETRONIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.078' DKK (LYKKETRONIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.037' DKK (Traqnology ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.128' DKK (DYVEKE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -218' DKK (Traqnology ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Majbritt Lykke Jensen.