Susanne Toftegaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKIVE HANDELSSKOLES SERVICEFOND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKIVE HANDELSSKOLES SERVICEFOND (4 år 4 måneder) |
Seed: 489823926
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2002 i DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKIVE HANDELSSKOLES SERVICEFOND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Toftegaard Hansen i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 29. maj 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor tekniske skoler og fagskoler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. august 2013.
Repræsentant (1)
-
LUND-VINDE-RESEN FORSAMLINGSHUSFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.04.2024
Tidslinje (3)
-
LUND-VINDE-RESEN FORSAMLINGSHUSFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKIVE HANDELSSKOLES SERVICEFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2006
Registreringsdato: 29.05.2006 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKIVE HANDELSSKOLES SERVICEFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2002 - 29.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab