Peter Vendelin Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.159' DKK A/S HYDREMA DISTRIBUTION (2019) |
Største underskud: | -20.405' DKK BB FIBERBETON A/S (2023) |
Største egenkapital: | 71.894' DKK A/S HYDREMA DISTRIBUTION (2023) |
Største gæld: | 297.706' DKK A/S HYDREMA DISTRIBUTION (2023) |
Flest årsværk: | 92 årsværk hos BB FIBERBETON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HI-CON ApS (15 år 8 måneder) |
Seed: 207086769
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 i CPT A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Vendelin Olesen i 7 år 1 måned, inden stoppet d. 5. marts 2009.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 17.981' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TREA HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HI-CON ApS
Via TREA HOLDING ApS -
HI-CON EJENDOMSINVEST AF 2006 A/S
Via HI-CON ApS -
Plejlstrup ApS
Via TREA HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Plejlstrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2018 -
HI-CON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2009 -
HI-CON EJENDOMSINVEST AF 2006 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2013 -
TREA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
HI-CON ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2018 -
HI-CON EJENDOMSINVEST AF 2006 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2010
Tidslinje (21)
-
CRC TECHNOLOGY ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
BB FIBERBETON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
Plejlstrup ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2018
Registreringsdato: 05.09.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,5% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2010 - Stadig aktiv
Direktør
25.02.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HI-CON ApS -
Direktør
23.01.2009 - 12.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2018 - 26.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Vendelin Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TREA HOLDING ApS (36,5% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.049' DKK. Igennem sit holdingselskab TREA HOLDING ApS har Peter dermed også ejerandele i HI-CON ApS (20-24.99%) & Plejlstrup ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Vendelin Olesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HI-CON A/S (Nu: HI-CON ApS) fremviste et overskud på 16.363' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HI-CON A/S (Nu: HI-CON ApS) fremviste et underskud på 10.438' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.406' DKK (A/S HYDREMA DISTRIBUTION).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.405' DKK (BB FIBERBETON A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.894' DKK (A/S HYDREMA DISTRIBUTION).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.124' DKK (BB FIBERBETON A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lise Vendelin Olesen.