Klaus Fuglsang
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | WSL GROUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 689' DKK KF-GROUP HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -689' DKK EFFEKT SPORT ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.704' DKK KF-GROUP HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 11.269' DKK EFFEKT SPORT ApS (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos EFFEKT SPORT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af WSL GROUP ApS (20 år 4 måneder) |
Seed: 282357401
Det begyndte den dag i 2002 ved WSL GROUP ApS (tidligere KF TRADING ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Klaus Fuglsang i 19 år 5 måneder, før fratrædelsen den 16. august 2021.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 435' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 13. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLAUS FUGLSANG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Effekt Sport Holding ApS
Via KLAUS FUGLSANG HOLDING ApS -
EFFEKT SPORT ApS
Via Effekt Sport Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Effekt Sport Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2018 -
KLAUS FUGLSANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2011 -
EFFEKT SPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
KF TRADING ApS (Nu: WSL GROUP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021 -
KF-GROUP HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021 -
ASTRAL-BIKING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2019
Registreringsdato: 08.10.2019
Blå bog (fortsat)
Klaus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
16.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.05.2007 - 16.08.2021
Reel ejer
16.06.2011 - 13.07.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.02.2002 - 13.07.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
21.11.2018 - 15.05.2019
Direktør
21.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.05.2019 - 04.12.2019
Reel ejer
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.01.2013 - 15.05.2019
Direktør
30.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.05.2019 - 04.12.2019
Reel ejer
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Klaus Fuglsang ejer desuden også holdingselskabet Effekt Sport Holding ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet Effekt Sport Holding ApS ejes der også andele i EFFEKT SPORT ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Klaus Fuglsang, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KF-GROUP HOLDING ApS landede et overskud på 689' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EFFEKT SPORT ApS landede et underskud på 689' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 662' DKK (EFFEKT SPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 979' DKK (KLAUS FUGLSANG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.336' DKK (EFFEKT SPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Rene Krebs.