Stig Nalbandian
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | STIG NALBANDIAN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.027' DKK OLSEN METALTRYKKERI A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.030' DKK FN Newhold ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 8.012' DKK OLSEN METALTRYKKERI A/S (2020-21) |
Største gæld: | 16.536' DKK OLSEN METALTRYKKERI A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos OLSEN METALTRYKKERI A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af STIG NALBANDIAN HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 861314460
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2002 hos STIG NALBANDIAN HOLDING ApS med titlen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Stig Nalbandian nu bestreddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 193' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STIG NALBANDIAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OLSEN METALTRYKKERI A/S
Via STIG NALBANDIAN HOLDING ApS -
Olsen Metaltrykkeri Ejendomme ApS
Via STIG NALBANDIAN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OLSEN METALTRYKKERI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2005 -
Olsen Metaltrykkeri Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
OLSEN METALTRYKKERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Olsen Metaltrykkeri Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
SN Newhold ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.04.2020
Registreringsdato: 03.04.2020 -
STIG NALBANDIAN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.04.2020
Registreringsdato: 03.04.2020
Blå bog (fortsat)
Stig har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.11.2017 - 22.08.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Ejer
12.12.2019 - 03.04.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.10.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2011 - 01.05.2019
Reel ejer
11.10.2011 - 01.05.2019
Reel ejer
02.05.2019 - 11.12.2019
Ejer
02.05.2019 - 02.04.2020
Reel ejer
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
03.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor OLSEN METALTRYKKERI A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.027' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor FN Newhold ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.030' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Jes Carøe Munk Hansen.