Karin Blaabjerg Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | INGEMANN LARSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.882' DKK INGEMANN LARSEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.279' DKK INGEMANN LARSEN A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 14.287' DKK INGEMANN LARSEN A/S (2013-14) |
Største gæld: | 59.307' DKK INGEMANN LARSEN A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos INGEMANN LARSEN A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INGEMANN LARSEN A/S (21 år 11 måneder) |
Seed: 1273702815
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos INGEMANN LARSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Karin Blaabjerg Larsen nu bestreddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 831' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARIN LARSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KARIN LARSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KARIN LARSEN INVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2009
Registreringsdato: 22.01.2009 -
INGEMANN LARSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.03.2008
Registreringsdato: 25.03.2008 -
KARIN LARSEN INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.03.2008
Registreringsdato: 25.03.2008
Blå bog (fortsat)
Karin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.03.2008 - Stadig aktiv
Ejer
22.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.03.2008 - 26.02.2024
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
25.02.2008 - 25.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Karin Blaabjerg Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KARIN LARSEN INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.466' DKK. Igennem holdingselskabet KARIN LARSEN INVEST ApS har Karin derfor også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Karin Blaabjerg Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor KARIN LARSEN INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 831' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor KARIN LARSEN INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 27' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 831' DKK (INGEMANN LARSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 27' DKK (KARIN LARSEN INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.818' DKK (INGEMANN LARSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.466' DKK (KARIN LARSEN INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Per Larsen.