Thomas David Holm Møller
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.784' DKK AIAYU ApS (2021) |
Største underskud: | -7.144' DKK juicyB ApS (2017) |
Største egenkapital: | 23.621' DKK AIAYU ApS (2023) |
Største gæld: | 20.829' DKK ELYSIUM VILLAGE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos AIAYU ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 899602631
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 ved THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 5074) i hvervet som Ejer og Direktør. Thomas David Holm Møller købte virksomheden THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS den 15. oktober 2002. Thomas har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Thomas nu besiddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 21 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 viste et underskud på 43' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EB Venner ApS
Via THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS -
ORGANICUP ApS
Via EB Venner ApS -
ELYSIUM VILLAGE ApS
Via THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (42)
-
THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
EB Venner ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.10.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.10.2002 - Stadig aktiv
Direktør
07.11.2002 - 13.04.2021
Direktør
23.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.06.2019 - 26.06.2019
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2016 - 04.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
25.08.2016 - 13.11.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Thomas David Holm Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.411' DKK. Gennem sit holdingselskab THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i EB Venner ApS (25-33.33%) og ELYSIUM VILLAGE ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas David Holm Møller, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ApS KBUS 38 NR. 5074 (Nu: THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS) landede et overskud på 414' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ApS KBUS 38 NR. 5074 (Nu: THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS) landede et underskud på 113' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.600' DKK (AIAYU ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 43' DKK (ApS KBUS 38 NR. 5074 (Nu: THOMAS HOLM MØLLER HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.621' DKK (AIAYU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.037' DKK (EB Venner ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Filip Domagala.