Jan Grye Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1981 (43 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAN-AGENT ROSKILDE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.983' DKK TELEKÆDEN A/S (2019) |
Største underskud: | -4.957' DKK TELEKÆDEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 18.224' DKK TELEKÆDEN A/S (2023) |
Største gæld: | 33.394' DKK Grye Erhvervsejendomme ApS (2021) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos BORESKO TOTALKONTOR A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BORESKO TOTALKONTOR A/S (38 år 6 måneder) |
Seed: 551486044
Det hele startede for alvor en dag i 1981 i DAN-AGENT ROSKILDE ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jan Grye Pedersen i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 25. februar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. januar 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
J. Grye Erhverv Holding ApS
Ejerandel: 100% -
J. GRYE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Grye Erhvervsejendomme ApS
Via J. Grye Erhverv Holding ApS -
TK MOBIL HOLDING A/S
Via J. GRYE HOLDING ApS -
TELEKÆDEN A/S
Via TK MOBIL HOLDING A/S -
MOBILEVALUE HOLDING ApS
Via TELEKÆDEN A/S -
MOBILEVALUE A/S
Via MOBILEVALUE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
J. GRYE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2007 -
J. Grye Erhverv Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2018 -
Grye Erhvervsejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
TELEKÆDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2014 -
GF ØSTSJÆLLAND F.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2020 -
TK MOBIL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2014 -
CA Investor P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
BORESKO TOTALKONTOR A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
BORESKO KONTOR-S-LAGER A/S (Nu: BORESKO TOTALKONTOR A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
CA Investor P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
08.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2014 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via J. GRYE HOLDING ApS
Jan Grye Pedersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• J. GRYE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.260' DKK.
• J. Grye Erhverv Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.260' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jan Grye Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jan Grye Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i TELEKÆDEN A/S der præsenterede et overskud på 3.983' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i TELEKÆDEN A/S der præsenterede et underskud på 4.957' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 6 måneder fra 1984 til 2023 hos BORESKO TOTALKONTOR A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.934' DKK (J. GRYE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 112' DKK (CA Investor P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.224' DKK (TELEKÆDEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.837' DKK (Grye Erhvervsejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Line Vinther Tarp.