Benny Juul Lundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORBRUGER-KONTAKT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 388.100' DKK SØNDAGSAVISEN A/S (Nu: NORTH MEDIA A/S) (2020) |
Største underskud: | -69.700' DKK SØNDAGSAVISEN A/S (Nu: NORTH MEDIA A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 1.156.400' DKK SØNDAGSAVISEN A/S (Nu: NORTH MEDIA A/S) (2023) |
Største gæld: | 158.690' DKK DISTRIBUTION DANMARK A/S (Nu: FORBRUGER-KONTAKT A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos TRYKSAGSOMDELINGEN FYN P/S (Nu: TRYKSAGSOMDELINGEN FYN A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJL CONSULT ApS (16 år) |
Seed: 1562026055
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2002 hos FORBRUGER-KONTAKT A/S (tidligere DISTRIBUTION DANMARK A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Benny Juul Lundgaard i 4 år 5 måneder, før stoppet d. 1. juni 2007.
Nu arbejder virksomheden med andre post- og kurertjenester. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 155.549' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SCAN UNIC ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
BJL CONSULT ApS
Ejerandel: 100% -
SUBD ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
BJL CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
SCAN UNIC ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
SUBD ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
SUBD ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
SUBD ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2020
Registreringsdato: 15.08.2020
Blå bog (fortsat)
Benny har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.02.2014 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.08.2020 - 22.03.2023
Ejer
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
13.11.2013 - 31.12.2018
Ejer
15.06.2015 - 02.12.2019
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.09.2005 - 24.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Benny Juul Lundgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos SCAN UNIC ApS der præsenterede et overskud på 57' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos SPEAKREAD A/S der præsenterede et underskud på 2.159' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 6 måneder fra 2014 til i dag hos SCAN UNIC ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 340.100' DKK (SØNDAGSAVISEN A/S (Nu: NORTH MEDIA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.156.400' DKK (SØNDAGSAVISEN A/S (Nu: NORTH MEDIA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (BJL CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Kenneth Peter Kolind Francke.