Kim Toft Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DINEX A/S (Direktør) |
Største overskud: | 366.107' DKK DINEX EMISSION HOLDING A/S (2018) |
Største underskud: | -56.458' DKK Landson Emission Technologies A/S (Nu: Landson Advanced Ceramics A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 456.213' DKK DINEX EMISSION HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.284.886' DKK DINEX A/S (2022) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos DINEX A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DINEX A/S (12 år) |
Seed: 2052479439
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos DINEX A/S med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Kim Toft Jensen i 12 år, før stoppet d. 30. juni 2014.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 37.305' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kim Toft Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kim Toft Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2015
Bestyrelsesposter (5)
-
ALLER PETFOOD GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2017 -
AD DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2024 -
PR OFFSET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2013 -
FROM GRAFISK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2024 -
Anpartsselskabet af 5.1.2024
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
Anpartsselskabet af 5.1.2024
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
FROM GRAFISK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
AD DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
25.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2018 - 21.10.2018
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - 20.05.2024
Bestyrelsesmedlem
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Toft Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ALLER PETFOOD GROUP A/S der præsenterede et overskud på 33.951' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos DINEX EMISSION HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 23.306' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2013 til i dag hos PR OFFSET ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.305' DKK (DINEX A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.634' DKK (Landson Emission Technologies A/S (Nu: Landson Advanced Ceramics A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 455.740' DKK (DINEX EMISSION HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 184' DKK (KWL ENGINEERING & SERVICES ApS (Nu: KWLT ENGINEERING & SERVICES ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Bent Jensen.