Henrik Givskov Larson
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK LARSON HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 972' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2023) |
Største underskud: | -1.007' DKK Fonden Center for Industri (2020) |
Største egenkapital: | 4.194' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2017) |
Største gæld: | 3.362' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Aarhus Handball Club ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af HENRIK LARSON HOLDING ApS (9 år 1 måned) |
Seed: 514126556
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 hos HENRIK LARSON HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Henrik Givskov Larson i 9 år 1 måned, inden stoppet den 11. januar 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KatMat ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fitnessfabrikken ApS
Via KatMat ApS
Direktørposter (2)
-
KatMat ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2017 -
Fitnessfabrikken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Eliteidræt Aarhus
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.01.2024
Tidslinje (22)
-
Fonden Eliteidræt Aarhus (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Fonden Eliteidræt Aarhus
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2024
Registreringsdato: 14.01.2024 -
Aarhus Handball Club ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
05.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,02% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,02% -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2022 - 14.01.2024
Bestyrelsesmedlem
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.06.2022 - 27.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Fonden Center for Industri landede et overskud på 645' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Fonden Center for Industri landede et underskud på 1.007' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 972' DKK (Fonden Eliteidræt Aarhus).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (KatMat ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.138' DKK (Fonden Eliteidræt Aarhus).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 125' DKK (KatMat ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Katrine Rohde Larson.