Mogens Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | RIPENSA AF 1949 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 27.915' DKK RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) (2019) |
Største underskud: | -15.241' DKK RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 191.957' DKK Americhem Denmark ApS (2020-21) |
Største gæld: | 96.807' DKK CONTROLLED POLYMERS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 79 årsværk hos CONTROLLED POLYMERS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af RIPENSA AF 1949 ApS (22 år) |
Seed: 32773330
Karrieren som leder startede i 2002 ved RIPENSA AF 1949 ApS (tidligere RIPENSA AF 1949 A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Mogens Larsen nu bestreddet i 22 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor finansiel leasing. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 12.958' DKK.
Direktørposter (4)
-
RIPENSA AF 1949 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2002 -
STEEN THY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2012 -
RIBCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2012 -
RUNE SAND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2012
Repræsentant (1)
-
Tulipanfesten
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.12.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
RIPENSA AF 1949 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2006 -
CM BYG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2023 -
Dansk Træelement A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2023 -
Tiset Savværk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
FONDEN PLAST CENTER DANMARK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Dansk Træelement A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
CM BYG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) der præsenterede et overskud på 27.915' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) der præsenterede et underskud på 15.241' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 4 måneder fra 2006 til i dag hos RIPENSA AF 1949 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.958' DKK (RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.015' DKK (Americhem Denmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 180.186' DKK (Americhem Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.265' DKK (INVEST BRAZIL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Lone-kirstine Puggaard Jensen.