Esben Duedahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.416' DKK ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -4.326' DKK SOLITWORK A/S (2021) |
Største egenkapital: | 27.628' DKK ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 14.512' DKK SOLITWORK A/S (2020) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos SOLITWORK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS (22 år 5 måneder) |
Seed: 1238128960
Det hele startede i 2002 i ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Esben Duedahl og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Esben nu bestreddet i 22 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2.158' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SOLITWORK A/S
Via ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS -
Esben Duedahl Ejendomme ApS
Via ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2002 -
Esben Duedahl Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2018 -
SOLITWORK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
SOLITWORK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
SOLITWORK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
Esben Duedahl Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018 -
SOLITWORK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2014
Registreringsdato: 20.09.2014
Blå bog (fortsat)
Esben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2007 - 20.09.2014
Reel ejer
01.05.2014 - 29.11.2019
Direktør
20.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2019 - 18.11.2021
Bestyrelsesmedlem
30.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.11.2021 - 17.01.2022
Reel ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,82%
Esben Duedahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.369' DKK. Gennem holdingselskabet ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS har Esben derfor også andele i SOLITWORK A/S (50-66.65%) & Esben Duedahl Ejendomme ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Esben Duedahl, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 10.416' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SOLITWORK A/S kunne fremvise et underskud på 4.326' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.815' DKK (SOLITWORK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.158' DKK (ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.369' DKK (ESBEN DUEDAHL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -866' DKK (Esben Duedahl Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Paw Simon Krogh.