Søren Christian Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 597.328' DKK S.P. HOLDING, SKJERN A/S (2022) |
Største underskud: | -33.323' DKK BUUR INVEST A/S (2023) |
Største egenkapital: | 284.121' DKK BUUR HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 341.263' DKK GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S (2023) |
Flest årsværk: | 472 årsværk hos A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOMECONTROL A/S (10 år 1 måned) |
Seed: 1070843768
Karrieren som leder startede i 2007 hos GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Søren Christian Dahl i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 1. maj 2012.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 6.996' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S.C. Dahl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
BUUR INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021 -
BUUR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
INNOVENTURA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2020 -
S.C. Dahl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2017
Bestyrelsesposter (9)
-
Solid Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2019 -
MillPart A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2022 -
ALVAC INDUSTRY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2019 -
Solid Energy 2022 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2019 -
Solid Wind Power International A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2019 -
Ringkøbing Varmepumpe ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2023 -
Solid Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.10.2019 -
Solid Wind Power Europe ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2019 -
Solid Energy A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2023
Tidslinje (118)
-
S.P. HOLDING, SKJERN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
GLASPARTNER ApS (Nu: GP af 24. juni 2024 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
GLASPARTNER ApS (Nu: GP af 24. juni 2024 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Christian Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S.C. Dahl Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.850' DKK. Gennem holdingselskabet S.C. Dahl Holding ApS har Søren derfor også andele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Søren Christian Dahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Christian Dahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos S.P. HOLDING, SKJERN A/S der præsenterede et overskud på 597.328' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos IPL ANLÆG A/S der præsenterede et underskud på 29.089' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 23 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 1 måned fra 2007 til 2017 hos HOMECONTROL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 79.691' DKK (SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33.323' DKK (BUUR INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 240.529' DKK (BUUR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.267' DKK (Solid Energy A/S (Nu: Solid Energy 2022 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Charlotte Buur Poulsen.