Jesper Paulli Buchvald
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BONNIERS SERVICECENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 477.760' DKK BONNIER MAGAZINE GROUP A/S (2017) |
Største underskud: | -307.622' DKK BONNIER MAGAZINE GROUP A/S (2019) |
Største egenkapital: | 770.449' DKK BONNIER MAGAZINE GROUP A/S (2015) |
Største gæld: | 562.393' DKK BONNIER MAGAZINE GROUP A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af BONNIER PUBLICATIONS A/S (13 år) |
Seed: 1963463109
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 ved BONNIERS SERVICECENTER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Paulli Buchvald i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor call centres virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. maj 2010.
Direktørposter (2)
-
BONNIER PUBLICATIONS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2016 -
BONNIER MAGAZINE GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
BONNIER MAGAZINE GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2016 -
DAGBLADET BØRSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 07.02.2017
Tidslinje (32)
-
BONNIER MAGAZINE GROUP A/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Bonnier Publications Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
BENJAMIN MEDIA A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2016 - Stadig aktiv
Direktør
22.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2020 - 04.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.09.2010 - 01.10.2013
Bestyrelsesmedlem
11.11.2010 - 31.01.2016
Bestyrelsesmedlem
01.02.2016 - 30.11.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.2020 - 07.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Paulli Buchvald har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved BONNIER MAGAZINE GROUP A/S der præsenterede et overskud på 477.760' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved BONNIER MAGAZINE GROUP A/S der præsenterede et underskud på 307.622' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2004 til 2016 hos BONNIER MAGAZINE DATA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 56.699' DKK (DAGBLADET BØRSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.362' DKK (BONNIER PUBLICATIONS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134.069' DKK (BONNIER MAGAZINE GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47.711' DKK (BONNIER PUBLICATIONS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Morten Kaiser.