Stine Bøgh Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DHM HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.868' DKK DHM HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -228' DKK DHM HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 21.693' DKK DHM HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 10.609' DKK DHM HOLDING A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DHM HOLDING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DHM HOLDING A/S (21 år 10 måneder) |
Seed: 1213190418
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2002 hos DHM HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Stine Bøgh Carlsen nu bestreddet i 21 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 896' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bøgh Carlsen Consulting ApS
Ejerandel: 100% -
DHM HOLDING A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
PP CAPITAL HOLDING A/S
Via Bøgh Carlsen Consulting ApS -
PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Via PP CAPITAL HOLDING A/S -
Orcus ApS
Via Bøgh Carlsen Consulting ApS -
Clean Employees ApS
Via Orcus ApS -
Steadystate ApS
Via Bøgh Carlsen Consulting ApS -
EJENDOMSSELSKABET J.C. AF 1988 ApS
Via DHM HOLDING A/S -
PPC Adventures I ApS
Via DHM HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
Bøgh Carlsen Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET J.C. AF 1988 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2024 -
DHM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
EJENDOMSSELSKABET J.C. AF 1988 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Bøgh Carlsen Consulting ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
Bøgh Carlsen Consulting IVS (Nu: Bøgh Carlsen Consulting ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2022
Registreringsdato: 28.08.2022
Blå bog (fortsat)
Stine har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via DHM HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2002 - Stadig aktiv
Ejer
26.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Reel ejer
17.09.2021 - 10.02.2022
Reel ejer
29.08.2022 - 11.07.2024
Reel ejer
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,23% -
Reel ejer
17.09.2021 - 10.02.2022
Reel ejer
29.08.2022 - 11.07.2024
Reel ejer
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,23% -
Reel ejer
04.01.2013 - 10.05.2023
Ejerandel: 24%
Stine Bøgh Carlsen er desuden ejer af holdingselskabet PP CAPITAL HOLDING A/S (ejer pt. 20,23%). Gennem holdingselskabet PP CAPITAL HOLDING A/S ejes der også andele i PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Stine Bøgh Carlsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DHM HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.868' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor DHM HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 228' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Emil Willemoes Helms.