Morten Bøhm Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BAYERN AUTOGROUP AARHUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.320' DKK TERMINALEN ÅRHUS A/S (Nu: BAYERN AUTOGROUP AARHUS A/S) (2021) |
Største underskud: | -55.761' DKK CAR HOLDING A/S (Nu: Semler Mobility CH A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 82.106' DKK Auto Solutions ApS (Nu: Auto Solutions Group ApS) (2023) |
Største gæld: | 184.868' DKK AUTOHUSET GLOSTRUP A/S (2023) |
Flest årsværk: | 98 årsværk hos AUTOHUSET GLOSTRUP A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af TERMINALEN AARHUS A/S (12 år 8 måneder) |
Seed: 1825841388
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 ved BAYERN AUTOGROUP AARHUS A/S (tidligere TERMINALEN ÅRHUS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Bøhm Jørgensen i 2 år 4 måneder, før stoppet den 2. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et overskud på 49.320' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. april 2024.
Direktørposter (1)
-
REHABILER & BUSSER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
AUTOHUSET RINGSTED A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
AUTOHUSET GLOSTRUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
AUTOHUSET FREDERIKSSUND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Bøhm Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved TERMINALEN ÅRHUS A/S (Nu: TERMINALEN AARHUS A/S) der præsenterede et overskud på 9.657' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved CAR HOLDING A/S (Nu: Semler Mobility CH A/S) der præsenterede et underskud på 55.761' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2007 til 2011 hos TERMINALEN ESBJERG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.591' DKK (HANDIMOBIL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55.761' DKK (CAR HOLDING A/S (Nu: Semler Mobility CH A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 82.106' DKK (Auto Solutions ApS (Nu: Auto Solutions Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -38.339' DKK (CAR HOLDING A/S (Nu: Semler Mobility CH A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Michael Lau Therkildsen.