Anders Aagaard Andresen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABENA DATA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 86.784' DKK DANGAARD ELECTRONICS A/S (Nu: DANGAARD Group A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -36.381' DKK KOHBERG BAKERY GROUP A/S (2016) |
Største egenkapital: | 208.587' DKK DANGAARD ELECTRONICS A/S (Nu: DANGAARD Group A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 376.976' DKK BRIGHTPOINT DENMARK A/S (Nu: INGRAM MICRO A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SANDMA INVEST ApS (22 år 5 måneder) |
Seed: 1416338236
Det hele begyndte den dag i 2001 hos ABENA DATA ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Aagaard Andresen i 3 år, inden stoppet den 30. september 2004.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 11.647' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AAA Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AAA Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
AIR ALSIE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2007 -
SANDMA INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2002 -
SANDMA HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
SØNDERJYSKE FODBOLD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
SE FODBOLD HOLDING A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2022
Registreringsdato: 04.08.2022 -
DANGAARD ELECTRONICS A/S (Nu: DANGAARD Group A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2016 - 26.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2018 - 04.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor DANGAARD ELECTRONICS A/S (Nu: DANGAARD Group A/S) landede et overskud på 86.784' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KOHBERG BAKERY GROUP A/S landede et underskud på 715' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.617' DKK (KOHBERG BAKERY GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23.430' DKK (SE FODBOLD HOLDING A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 183.238' DKK (BRIGHTPOINT DENMARK A/S (Nu: INGRAM MICRO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 462' DKK (AAA Consulting ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Henning Peter Tæstensen.