Poul-Erik Svendsen
Seed: 283966897
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2002 ved FORENINGEN TIL BEGRÆNSNING AF SKADEUDGIFTER I KOMMUNER OG REGIONER F.M.B.A. (tidligere FORENINGEN TIL BEGRÆNSNING AF SKADEUDGIFTER I KOMMUNER OG AMTER F.M.B.A.) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Poul-Erik Svendsen i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen den 6. maj 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. marts 2011.
Ejendomme (5)
Tidslinje (50)
-
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVEREOG SOCIALPÆDAGOGER (Nu: PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018
Blå bog (fortsat)
Poul-Erik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.12.2017 - 24.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Poul-Erik Svendsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB) der præsenterede et overskud på 243.322' DKK.
Poul-Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2010 til 2018 hos PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.534' DKK (SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.414.166' DKK (SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.173.560' DKK (ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB)).