Jens Martin Pihl
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Berry Superfos Randers a/s (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 331.275' DKK SUPERFOS A/S (Nu: Berry Superfos Randers a/s) (2020-21) |
Største underskud: | -812' DKK J.M. PIHL HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.095.899' DKK SUPERFOS A/S (Nu: Berry Superfos Randers a/s) (2020-21) |
Største gæld: | 215.037' DKK SUPERFOS A/S (Nu: Berry Superfos Randers a/s) (2022-23) |
Flest årsværk: | 226 årsværk hos SUPERFOS A/S (Nu: Berry Superfos Randers a/s) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.M. PIHL HOLDING ApS (12 år 10 måneder) |
Seed: 685653116
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2002 ved Berry Superfos Randers a/s (tidligere SUPERFOS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Martin Pihl i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 3. marts 2006.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af plastemballage. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 148.367' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.M. PIHL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PLUS-PLUS A/S
Via J.M. PIHL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PLUS-PLUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2011 -
J.M. PIHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
PLUS-PLUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
CATCHY COMPANY ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2014
Registreringsdato: 27.11.2014 -
CATCHY COMPANY ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2013
Registreringsdato: 30.04.2013 -
PLUS-PLUS ApS (Nu: PLUS-PLUS A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 09.12.2011
Registreringsdato: 09.12.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.11.2011 - 28.02.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.12.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,99% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2013 - 27.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2002 - 03.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor PLUS-PLUS A/S fremviste et overskud på 17.639' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor J.M. PIHL HOLDING ApS fremviste et underskud på 812' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 148.367' DKK (SUPERFOS A/S (Nu: Berry Superfos Randers a/s)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 812' DKK (J.M. PIHL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 908.036' DKK (SUPERFOS A/S (Nu: Berry Superfos Randers a/s)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.601' DKK (J.M. PIHL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Niels Boel Sørensen.