Morten Sørensen Brok
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINN B. FREDERIKSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.008' DKK CENGER SCANDINAVIA A/S (2020) |
Største underskud: | -1.159' DKK CENGER HOLDING A/S (Nu: FINN B. FREDERIKSEN HOLDING A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 8.593' DKK CENGER SCANDINAVIA A/S (2021) |
Største gæld: | 11.857' DKK CENGER SCANDINAVIA A/S (2016) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos CENGER SCANDINAVIA A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af FREDBRO HOLDING ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 2055225766
Karrieren som leder begyndte den dag i 2003 hos FINN B. FREDERIKSEN HOLDING A/S (tidligere CENGER HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Sørensen Brok i 9 år 4 måneder, inden stoppet den 22. oktober 2012.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 1.159' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREDBRO HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Fredbro Trading ApS
Via FREDBRO HOLDING ApS -
CENGER HOLDING A/S
Via FREDBRO HOLDING ApS -
CENGER SCANDINAVIA A/S
Via CENGER HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
FREDBRO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2006 -
CENGER SCANDINAVIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2007 -
CENGER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2006 -
Fredbro Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
CENGER SCANDINAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2007 -
CENGER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Fredbro Trading ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
ALLOGEL CLUB ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.04.2016
Registreringsdato: 06.04.2016 -
ALLOGEL CLUB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2016
Registreringsdato: 06.04.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
21.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
24.08.2021 - 30.09.2023
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Direktør
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.06.2013 - 06.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Sørensen Brok er desuden ejer af holdingselskabet CENGER HOLDING A/S (ejer pt. 25%). Gennem holdingselskabet CENGER HOLDING A/S ejes der også andele i CENGER SCANDINAVIA A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Morten Sørensen Brok, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor CENGER SCANDINAVIA A/S landede et overskud på 4.008' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CENGER HOLDING A/S landede et underskud på 765' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.196' DKK (CENGER SCANDINAVIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 240' DKK (Riders Residence ApS (Nu: Fredbro Trading ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.508' DKK (CENGER SCANDINAVIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (Riders Residence ApS (Nu: Fredbro Trading ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Pia Bøje Frederiksen.