Peter Gjerløff
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GJERLØFF HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.725' DKK MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (2021) |
Største underskud: | -1.388' DKK MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.993' DKK MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (2023) |
Største gæld: | 8.912' DKK MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GJERLØFF HOLDING ApS (22 år 1 måned) |
Seed: 1328522224
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos GJERLØFF HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Gjerløff og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Peter nu bestreddet i 22 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 1.000' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GJERLØFF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S
Via GJERLØFF HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
GJERLØFF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2003 -
MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
JPJ HOLDING MIDDELFART ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
JPJ HOLDING MIDDELFART ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2014
Registreringsdato: 28.02.2014 -
JPJ HOLDING MIDDELFART ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2006
Registreringsdato: 01.02.2006
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.08.2002 - Stadig aktiv
Direktør
15.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.2006 - 29.12.2023
Reel ejer
27.02.2014 - 29.12.2023
Ejerandel: 100%
Peter Gjerløff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GJERLØFF HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.268' DKK. Igennem holdingselskabet GJERLØFF HOLDING ApS har Peter derfor også ejerandele i MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Gjerløff, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.725' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.388' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.446' DKK (MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.993' DKK (MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.268' DKK (GJERLØFF HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lars Nygaard.