Lars Tinggaard Johannesen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EC-TRADE.DK ApS (Stifter) |
Største overskud: | 16.758' DKK NOTOX FILTERS ApS (Nu: SBS FRICTION A/S) (2020) |
Største underskud: | -94.851' DKK GLOBAL EXHAUST TECHNOLOGY A/S (Nu: Borg Automotive Newman A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 171.311' DKK GLOBAL EXHAUST TECHNOLOGY A/S (Nu: Borg Automotive Newman A/S) (2022) |
Største gæld: | 353.649' DKK NOTOX PRODUCTS ApS (Nu: DPF Svendborg A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af EC-TRADE.DK ApS (22 år 1 måned) |
Seed: 58066868
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 hos EC-TRADE.DK ApS (tidligere ENVIRONMENTAL CERAMIC TECHNOLOGY CONSULT ApS) i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Tinggaard Johannesen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør har Lars nu besiddet i 22 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 340' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EC-TRADE.DK ApS
Ejerandel: 100% -
SWINDON KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S SWINDON
Via SWINDON KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (2)
-
EC-TRADE.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2002 -
SWINDON KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S SWINDON
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
SWINDON KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
K/S SWINDON (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
K/S SWINDON
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2022
Registreringsdato: 29.03.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2013 - Stadig aktiv
Direktør
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.03.2011 - 29.03.2022
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
01.07.2019 - 31.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
24.11.2006 - 03.12.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S BERLIN HEILIGENSEE (Nu: K/S TYSK RETAIL I) landede et overskud på 5.210' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY A/S landede et underskud på 91.893' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 340' DKK (ENVIRONMENTAL CERAMIC TECHNOLOGY CONSULT ApS (Nu: EC-TRADE.DK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 94.851' DKK (GLOBAL EXHAUST TECHNOLOGY A/S (Nu: Borg Automotive Newman A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 97.275' DKK (GLOBAL EXHAUST TECHNOLOGY A/S (Nu: Borg Automotive Newman A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -212.386' DKK (AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Birger Edvin Paul Hansen.