Søren Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jepsen Invest Odense ApS (Ejer) |
Største overskud: | 22.305' DKK SØREN JEPSEN ODENSE ApS (Nu: Jepsen Invest Odense ApS) (2023) |
Største underskud: | -2.411' DKK EL-INSTALLATØR JØRGEN HOLST ApS (Nu: El-team kbh. ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 45.638' DKK SØREN JEPSEN ODENSE ApS (Nu: Jepsen Invest Odense ApS) (2023) |
Største gæld: | 47.500' DKK EL-TEAM FYN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos EL-TEAM FYN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Jepsen Invest Odense ApS (22 år 3 måneder) |
Seed: 1177483288
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 hos Jepsen Invest Odense ApS (tidligere SØREN JEPSEN ODENSE ApS) som Ejer og Direktør. Søren Jepsen købte virksomheden Jepsen Invest Odense ApS den 27. juni 2002. Søren har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Søren nu besiddet i 21 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 22.305' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Jepsen Odense ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Jepsen Invest Odense ApS
Via Søren Jepsen Odense ApS -
Pilegaard-Jepsen Ejendomme ApS
Via Søren Jepsen Odense ApS
Direktørposter (4)
-
Søren Jepsen Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2024 -
EL-TEAM FYN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2023 -
Jepsen Invest Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2002 -
Pilegaard-Jepsen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
EL-TEAM FYN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
SØREN JEPSEN ODENSE ApS (Nu: Jepsen Invest Odense ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Søren Jepsen Odense ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Søren Jepsen Odense ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
27.06.2002 - 29.01.2024
Direktør og Reel ejer
27.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.06.2002 - 23.03.2023
Bestyrelsesmedlem
28.06.2002 - Stadig aktiv
Direktør
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.2010 - 07.06.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SØREN JEPSEN ODENSE ApS (Nu: Jepsen Invest Odense ApS) fremviste et overskud på 22.305' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor EL-INSTALLATØR JØRGEN HOLST ApS (Nu: El-team kbh. ApS) fremviste et underskud på 2.411' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 22.305' DKK (SØREN JEPSEN ODENSE ApS (Nu: Jepsen Invest Odense ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.638' DKK (SØREN JEPSEN ODENSE ApS (Nu: Jepsen Invest Odense ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (Pilegaard-Jepsen Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jan Pilegaard.