Helle Bischoff
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JABF INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.079' DKK BOF INVEST ApS (2022) |
Største underskud: | -2.990' DKK Danzafe Gruppen A/S (2023) |
Største egenkapital: | 56.651' DKK BOF INVEST ApS (2022) |
Største gæld: | 80.782' DKK COPIAX DANMARK A/S (Nu: DANZAFE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos Danzafe Gruppen A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANZAFE A/S (9 år 11 måneder) |
Seed: 541138915
Det begyndte for alvor dengang i 2002 ved JABF INVEST A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Helle Bischoff i 1 år, før fratrædelsen den 15. juli 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOF INVEST ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Hardware Group A/S
Via BOF INVEST ApS -
HANSEN LELLINGE A/S
Via Hardware Group A/S -
JNC A/S
Via HANSEN LELLINGE A/S -
Danzafe Gruppen A/S
Via Hardware Group A/S -
DANZAFE A/S
Via Danzafe Gruppen A/S -
LAVPRIS-LAASE.DK ApS
Via Danzafe Gruppen A/S -
SECPRO SIKRING A/S
Via Danzafe Gruppen A/S -
EXPERTBESLAG A/S
Via Danzafe Gruppen A/S -
Villahus ApS
Via Danzafe Gruppen A/S
Tidslinje (9)
-
BOF INVEST ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2021
Registreringsdato: 20.08.2021 -
COPIAX DANMARK A/S (Nu: DANZAFE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2015
Registreringsdato: 04.11.2015 -
Danzafe Gruppen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2015
Registreringsdato: 04.11.2015
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2015 - 04.11.2015
Ejer
16.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Hardware Group A/S -
Bestyrelsesmedlem
02.02.2009 - 04.11.2015
Ejer
15.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Danzafe Gruppen A/S -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2005 - 04.11.2015
Ejer
15.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Danzafe Gruppen A/S -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2002 - 15.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Bischoff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved Danzafe Gruppen A/S der præsenterede et overskud på 5.730' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2005 til 2015 hos DANZAFE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.475' DKK (COPIAX DANMARK A/S (Nu: DANZAFE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.990' DKK (Danzafe Gruppen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.861' DKK (BOF INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.907' DKK (UNIK KONCEPTSALG A/S (Nu: EXPERTBESLAG A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Bo Fensmark Frederiksen.