Dagmar Frydensbjerg Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175' DKK SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S (Nu: SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS) (2014) |
Største underskud: | -331' DKK SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S (Nu: SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 4.227' DKK SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S (Nu: SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS) (2014) |
Største gæld: | 472' DKK Mælkeritidende ApS (Nu: Mejerimedier ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mælkeritidende ApS (Nu: Mejerimedier ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS (17 år) |
Seed: 1287320010
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 i SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS (tidligere SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dagmar Frydensbjerg Pedersen i 17 år, inden stoppet d. 14. januar 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 175' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. november 2023.
Bestyrelsesposter (2)
-
Mejerimedier ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020 -
Nordisk Mejeriteknisk Råd ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Nordisk Mejeriteknisk Råd ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Mælkeritidende ApS (Nu: Mejerimedier ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S (Nu: SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019
Blå bog (fortsat)
Dagmar har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Dagmar Frydensbjerg Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S (Nu: SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS) der præsenterede et overskud på 175' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i SCAN-SWEET INTERNATIONAL A/S (Nu: SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS) der præsenterede et underskud på 123' DKK.
Dagmar har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år fra 2002 til 2019 hos SCAN-SWEET INTERNATIONAL ApS.
En af de forbindelser som går igen i Dagmar' netværk er Rolf Pedersen.