Klaus Christian Specht Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ILLEMANN LARSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.084' DKK DYSTAN & ROSENBERG ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.208' DKK DYSTAN & ROSENBERG ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.720' DKK DYSTAN & ROSENBERG ApS (2022-23) |
Største gæld: | 22.772' DKK DYSTAN & ROSENBERG ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos DYSTAN & ROSENBERG ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ILLEMANN LARSEN HOLDING ApS (7 år 8 måneder) |
Seed: 859015794
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 i ILLEMANN LARSEN ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Klaus Christian Specht Olsen i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 29. oktober 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klaus Olsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DYSTAN & ROSENBERG ApS
Via Klaus Olsen Holding ApS -
PRINFO HOLDING A/S
Via DYSTAN & ROSENBERG ApS -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
DYSTAN & ROSENBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2017 -
Klaus Olsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2017
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Algade 9
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ejerforeningen Algade 9
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
DYSTAN & ROSENBERG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2017
Registreringsdato: 15.09.2017 -
Klaus Olsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2017
Registreringsdato: 16.06.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.09.2017 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Klaus Olsen Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
16.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.2005 - 25.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2002 - 29.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Christian Specht Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Klaus Olsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 224' DKK. Gennem holdingselskabet Klaus Olsen Holding ApS har Klaus derfor også andele i DYSTAN & ROSENBERG ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Klaus Christian Specht Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor DYSTAN & ROSENBERG ApS kunne fremvise et overskud på 3.084' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor DYSTAN & ROSENBERG ApS kunne fremvise et underskud på 1.208' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Jørgen Mogensen.