Michael Johan Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (Direktør) |
Største overskud: | 33.890' DKK DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (2022) |
Største underskud: | -4.046' DKK SUF Dyrhøjlund ApS (2017) |
Største egenkapital: | 177.156' DKK DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (2023) |
Største gæld: | 178.701' DKK SUF EJENDOMME ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUF EJENDOMME ApS (21 år 7 måneder) |
Seed: 1016445199
Det startede i 2002 hos DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Michael Johan Hansen i 9 år 10 måneder, før stoppet d. 19. september 2012.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 29.050' DKK.
Direktørposter (1)
-
SUF EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2003
Bestyrelsesposter (3)
-
special minds ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.07.2009 -
CAFE FRIDA ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.08.2014 -
Vækstpark for socialøkonomi ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
HUNDERUPVEJ 116 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
HUNDERUPVEJ 116 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
BOSTEDET STRANDEN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.10.2013 - 31.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2011 - 01.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Johan Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos HUNDERUPVEJ 116 ApS der præsenterede et overskud på 3.212' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos SUF Dyrhøjlund ApS der præsenterede et underskud på 4.046' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 2 måneder fra 2009 til i dag hos special minds ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.050' DKK (DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.910' DKK (FRIDA KAHLO HUSET ApS (Nu: CAFE FRIDA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 177.156' DKK (DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.887' DKK (FRIDA KAHLO HUSET ApS (Nu: CAFE FRIDA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Kamille Ebbe.