Johannes Bo Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SANDER OG DAM HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 34.252' DKK J. J. HOLDING ApS (Nu: Junijo ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -3.847' DKK MALERFIRMAET BUHR A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 73.408' DKK J. J. HOLDING ApS (Nu: Junijo ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 26.870' DKK J. J. HOLDING ApS (Nu: Junijo ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 140 årsværk hos DSJ MALERGRUPPE A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Junijo ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 1089364833
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 ved SANDER OG DAM HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Johannes Bo Jakobsen i 9 måneder, før fratrædelsen den 30. januar 2004.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Junijo ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LMJ ApS
Via Junijo ApS -
Xocolatl Christiansfeld ApS
Via LMJ ApS -
DSJ Ejendomme ApS
Via Junijo ApS
Direktørposter (3)
-
DSJ MALERGRUPPE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2005 -
Junijo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2003 -
LMJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Xocolatl Christiansfeld ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2016
Tidslinje (45)
-
MALERFIRMAET SANDER & DAM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2023
Registreringsdato: 03.08.2023 -
MALERFIRMAET BUHR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2023
Registreringsdato: 03.08.2023 -
SANDER & DAM HOLDING ApS (Nu: DSJ MALERGRUPPE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2023
Registreringsdato: 03.08.2023
Blå bog (fortsat)
Johannes har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.11.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via LMJ ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.12.2014 - 03.08.2023
Reel ejer
22.11.2017 - 30.11.2022
Ejerandel: 65,62% -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2010 - 29.11.2022
Reel ejer
22.11.2017 - 30.11.2022
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - 03.08.2023
Ejerandel: 65,62% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2010 - 29.11.2022
Reel ejer
22.11.2017 - 30.11.2022
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - 03.08.2023
Ejerandel: 65,62%
Johannes Bo Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Junijo ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 73.408' DKK. Igennem sit holdingselskab Junijo ApS har Johannes dermed også ejerandele i LMJ ApS (50-66.65%) og DSJ Ejendomme ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Johannes Bo Jakobsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Johannes Bo Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved DSJ MALERGRUPPE A/S der præsenterede et overskud på 7.933' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved MALERFIRMAET BUHR A/S der præsenterede et underskud på 3.847' DKK.
Johannes har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 9 måneder fra 2003 til 2023 hos MALERFIRMAET SANDER & DAM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.843' DKK (LXC Chocolatiers ApS (Nu: Xocolatl Christiansfeld ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.553' DKK (ENTREPRISEMALEREN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 73.408' DKK (J. J. HOLDING ApS (Nu: Junijo ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (LMJ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johannes' netværk er Øyvind Ivar Emblem.