Anders Engholm Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | BINTAN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 33.762' DKK HAFNIA MANAGEMENT A/S (2015) |
Største underskud: | -482' DKK VITINO ApS (2020) |
Største egenkapital: | 46.534' DKK HAFNIA MANAGEMENT A/S (2015) |
Største gæld: | 88.213' DKK HAFNIA MANAGEMENT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos HAFNIA MANAGEMENT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BINTAN ApS (19 år) |
Seed: 1294574337
Det hele startede i 2005 ved BINTAN ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Anders Engholm Madsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Anders nu bestreddet i 19 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 403' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BINTAN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selandia Ejendomskapital ApS
Via BINTAN ApS
Direktørposter (1)
-
BINTAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Selandia Ejendomskapital ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (49)
-
Hafnia Pools, filial af Hafnia Pools Pte. Ltd., Singapore (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
VITINO ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Komplementaranpartsselskabet Straits Tankers
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2022
Registreringsdato: 10.08.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.03.2019 - 25.03.2019
Reel ejer
26.03.2019 - 29.06.2021
Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2021 - 26.03.2024
Reel ejer
27.03.2024 - 21.04.2024
Reel ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,38% -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2019 - 31.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
02.07.2014 - 01.11.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2016 - 10.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Engholm Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BINTAN ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.478' DKK. Gennem holdingselskabet BINTAN ApS har Anders derfor også andele i Selandia Ejendomskapital ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anders Engholm Madsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HAFNIA MANAGEMENT A/S kunne fremvise et overskud på 33.762' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor VITINO ApS kunne fremvise et underskud på 482' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jens Christophersen.