Brian Michael Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VESTSJÆLLAND (Ejer) |
Største overskud: | 15.702' DKK K/S DIFKO ØSTERGADE (Nu: K/S ØSTERGADE KBH DETAIL) (2015) |
Største underskud: | -3.498' DKK K/S DIFKO ØSTERGADE (Nu: K/S ØSTERGADE KBH DETAIL) (2016) |
Største egenkapital: | 44.769' DKK K/S VIMMELSKAFTET/ØSTERGADE (2014) |
Største gæld: | 71.744' DKK K/S VESTSJÆLLAND (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VESTSJÆLLAND (21 år 9 måneder) |
Seed: 159440421
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 hos ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VESTSJÆLLAND i hvervet som Ejer. Brian Michael Clausen købte sig ind i virksomheden den 12. december 2002 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Brian af: Jais Stampe Li Valeur, Margit Neisig, Claus Jørgen Bjerregaard og 4 andre personer. Titlen som Ejer har Brian nu besiddet i 21 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VESTSJÆLLAND
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S VESTSJÆLLAND
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VESTSJÆLLAND
Tidslinje (34)
-
K/S MEDINVESTOR 3 (Nu: K/S MEDINVESTOR 3 - ODDER) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2024
Registreringsdato: 23.06.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET MEDINVESTOR 3 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2024
Registreringsdato: 23.06.2024 -
UCAP HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Brian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
01.08.2008 - 16.05.2020
Ejer
27.05.2015 - 23.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
13.11.2007 - 23.06.2024
Reel ejer
01.08.2008 - 16.05.2020
Bestyrelsesmedlem
08.10.2008 - 23.03.2015
Ejerandel: 24,5% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2015 - 18.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2009 - 23.04.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S DIFKO ØSTERGADE (Nu: K/S ØSTERGADE KBH DETAIL) landede et overskud på 15.702' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S DIFKO ØSTERGADE (Nu: K/S ØSTERGADE KBH DETAIL) landede et underskud på 3.498' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.243' DKK (K/S VESTSJÆLLAND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.993' DKK (K/S VESTSJÆLLAND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 141' DKK (ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VESTSJÆLLAND).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Jan Jungersen.