Steen Ravnsbæk Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRENDERUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.597' DKK GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S (2017-18) |
Største underskud: | -10.649' DKK BRENDERUP TRAILERS A/S (Nu: BRENDERUP A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 65.670' DKK CRUISE DANCO ApS (Nu: THULE HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 55.813' DKK BRENDERUP TRAILERS A/S (Nu: BRENDERUP A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S (13 år 1 måned) |
Seed: 819057733
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2003 i BRENDERUP A/S (tidligere BRENDERUP TRAILERS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Ravnsbæk Kristensen i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.685' DKK.
Direktørposter (2)
-
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021 -
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2020 -
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2020
Registreringsdato: 14.07.2020
Blå bog (fortsat)
Steen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.07.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2005 - 31.12.2007
Bestyrelsesmedlem
21.11.2008 - 24.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2005 - 31.12.2007
Bestyrelsesmedlem
21.11.2008 - 24.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Ravnsbæk Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S der præsenterede et overskud på 29.597' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2011 til i dag hos GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 15.552' DKK (GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.670' DKK (CRUISE DANCO ApS (Nu: THULE HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16.311' DKK (BRENDERUP TRAILERS A/S (Nu: BRENDERUP A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er General Logistics Systems B.v..