Uffe Laurits Holmskov
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIOLECTIN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BIOLECTIN ApS (10 år 7 måneder) |
Seed: 155343804
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2002 hos BIOLECTIN ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Uffe Laurits Holmskov i 10 år 7 måneder, før stoppet d. 28. juni 2013.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
BIOLECTIN ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2013
Registreringsdato: 28.06.2013 -
BIOLECTIN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2013
Registreringsdato: 28.06.2013 -
BIOLECTIN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2002
Registreringsdato: 31.10.2002
Blå bog (fortsat)
Uffe har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.10.2002 - 28.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Frants Roager Lauritsen.