Babak Djarahi
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MYANMAR ANTIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.724' DKK FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S (2022) |
Største underskud: | -9.835' DKK FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S (2016) |
Største egenkapital: | 53.742' DKK FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S (2022) |
Største gæld: | 230.385' DKK FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S (2017) |
Flest årsværk: | 183 årsværk hos FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Sankt Anne ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 290961043
Erhvervskarrieren startede i 2002 ved MYANMAR ANTIK ApS (tidligere INNOVATIV MARKETING GRUPPE ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Babak Djarahi i 3 måneder, før stoppet den 5. februar 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med brugte varer i forretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 som viste et overskud på 17' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. oktober 2019.
Direktørposter (2)
-
Sankt Anne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2018 -
Sankt Anne Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2023
Tidslinje (10)
-
Sankt Anne Vin ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
Sankt Anne Vin ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Babak har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2023 - 01.06.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2019 - 31.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Sankt Anne ApS kunne fremvise et overskud på 521' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sankt Anne Vin ApS kunne fremvise et underskud på 36' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.246' DKK (FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (Sankt Anne Vin ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.072' DKK (FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -92' DKK (INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL OF SCANDINAVIA ApS (Nu: INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL OF SCANDINAVIA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Babak' netværk er Helle Thylkjær Henriksen.