Gregers Christian Wedell-Wedellsborg
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | WEEKENDAVISEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.421.000' DKK MHOLDING 3 A/S (Nu: MATAS OPERATIONS A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -218.800' DKK TV 2 Danmark A/S (2022) |
Største egenkapital: | 5.436.333' DKK OK A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 4.031.600' DKK MHOLDING 3 A/S (Nu: MATAS OPERATIONS A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2.197 årsværk hos MATAS A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VALLØ STIFT (11 år 3 måneder) |
Seed: 1170472387
Gregers Christian Wedell-Wedellsborg har bla. gået på Københavns Universitet - University of Copenhagen i perioden 1994-00, Harvard Kennedy School i perioden 1998-00 og Maglegårdsskolen. Gregers fik kompetencer indenfor Political Science, International relations de tidligere nævnte steder.
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 ved WEEKENDAVISEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Gregers Christian Wedell-Wedellsborg i 5 år, før fratrædelsen den 2. januar 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 kunne fremvise et overskud på 22.576' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 24. september 2019.
Direktørposter (1)
-
MATAS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017
Bestyrelsesposter (5)
-
MATAS OPERATIONS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2017 -
GYLDENDAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2023 -
TV 2 Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2024 -
DET GREVELIGE DANNEMANDSKE STIFT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2024 -
MATAS PROPERTY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2017
Tidslinje (52)
-
VALLØ STIFT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
TIVOLI A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
DET GREVELIGE DANNEMANDSKE STIFT
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024
Blå bog (fortsat)
Gregers har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 21 år 9 måneder, har Gregers bla. Arbejdet indenfor felter som E-commerce, Digital Strategy, Digital Marketing, Strategic Planning og Leadership.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Gregers Christian Wedell-Wedellsborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved OK A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 472.834' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved GYLDENDAL A/S der præsenterede et underskud på 59.226' DKK.
Gregers har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til 2024 hos VALLØ STIFT.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.025.901' DKK (OK A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.292' DKK (ALLUNITE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.436.333' DKK (OK A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.302' DKK (ALLUNITE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Gregers' netværk er Per Johannesen Madsen.