Karsten Hector
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLASS DATA SOFTWARE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 21.365' DKK BENDT PLASS-NIELSENS FOND (2016-17) |
Største underskud: | -2.718' DKK PLASS DATA SOFTWARE A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 32.446' DKK PLASS DATA SOFTWARE A/S (2016-17) |
Største gæld: | 33.236' DKK PLASS DATA SOFTWARE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SJÆLLAND (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af PLASS DATA SOFTWARE A/S (16 år 7 måneder) |
Seed: 426028509
Det hele startede i 2003 ved PLASS DATA SOFTWARE A/S i rollen som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Karsten Hector i 16 år 7 måneder, før stoppet den 30. september 2019.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 7.042' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K. Hector Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Tidslinje (49)
-
Boxen Holbæk ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
BOISEN & PARTNERS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
Boxen Holbæk ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2023 - 11.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2023 - 11.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
19.11.2019 - 12.10.2022
Ejer
19.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.02.2003 - 30.09.2019
Ejer
31.08.2006 - 21.10.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 28.11.2018
Ejerandel: 5-9.99%
Karsten Hector er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. Hector Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -44' DKK. Gennem holdingselskabet K. Hector Holding ApS har Karsten derfor også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Karsten Hector, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Karsten Hector har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved BENDT PLASS-NIELSENS FOND der præsenterede et overskud på 21.365' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved PLASS DATA SOFTWARE A/S der præsenterede et underskud på 2.718' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2010 til 2019 hos GHS.ejendomme A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.359' DKK (DANSK REVISION HOLBÆK REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 379' DKK (HOLBÆK MARINA. DRAGERUP VIG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.000' DKK (DANSK REVISION HOLBÆK REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -44' DKK (K. Hector Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Lars Boisen.