Kresten Sjørslev Pihl
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S KOLDING S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 365' DKK 4 U EJENDOMME A/S (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.004' DKK 4 U EJENDOMME A/S (2023) |
Største gæld: | 4.949' DKK 4 U EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 4 U EJENDOMME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 4 U EJENDOMME A/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 424564816
Karrieren som leder startede i 2002 i K/S KOLDING S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kresten Sjørslev Pihl i , før fratrædelsen d. 7. januar 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
4 U EJENDOMME A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
K/S ODENSE NV
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2012
Registreringsdato: 04.09.2012 -
KOMPLEMENTARSELSKABET ODENSE NV 2003 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2012
Registreringsdato: 31.08.2012 -
4 U EJENDOMME A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011
Blå bog (fortsat)
Kresten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2003 - 04.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2003 - 31.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2002 - 07.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2002 - 07.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kresten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2003 til 2012 hos K/S ODENSE NV.
En af de forbindelser som går igen i Kresten' netværk er Peter Rødkjær.